金风科技(002202)
发布时间:2019-11-03来源: 编辑:
姓名
韩宗伟
职务
财务部经理
任期起
2019-06-21
任期止
2022-06-20
出生年份
1981
性别
男
最高学历
硕士
毕业院校
职称和所得证书
政治面貌
不详
工作经历
韩宗伟,男,汉族,生于1981年,硕士研究生学历,南开大学企业管理专业硕士研究生,现任中国三峡新能源有限公司资产财务部主任。
工作经历:2006年7月—2008年9月中国水利投资集团公司财务中心员工、业务经理、高级主管2008年9月—2009年4月中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水投资集团包头风电科技有限公司财务部副经理2009年4月—2010年7月中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部副经理、经理2010年7月—2011年2月中国三峡新能源公司资产财务部高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部经理2011年2月—2011年9月国水集团化德风电有限公司财务部经理兼北京兴启源节能科技有限公司财务负责人、财务总监2011年9月—2013年12月中国三峡新能源公司资产财务部高级经理、主任助理兼北京兴启源公司财务总监2013年12月—2018年7月中国三峡新能源公司资产财务部副主任2018年7月—至今中国三峡新能源有限公司资产财务部主任
姓名
洛军
职务
财务部经理
任期起
2019-06-21
任期止
2022-06-20
出生年份
1967
性别
男
最高学历
大专
毕业院校
职称和所得证书
会计师
政治面貌
不详
工作经历
洛军先生,本公司监事,1967年生,中国籍,无境外永久居留权,大学专科学历,会计师。曾在新疆风能研究所工作,现任风能公司股管办主任。2004
年5月起任公司监事。
姓名
鲁敏
职务
财务部部长
任期起
2019-06-21
任期止
2022-06-20
出生年份
1975
性别
男
最高学历
本科
毕业院校
辽宁石油化工大学
职称和所得证书
政治面貌
不详
工作经历
鲁敏,男,汉族,生于1975年8月,毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业,本科。工作经历1997.08-2002.07中进会计师事务所审计师2002.07-2011.02信永中和会计师事务所项目经理2011.02-2014.10新疆金风科技股份有限公司内审主管2014.10-今新疆金风科技股份有限公司审计法务部长2015.04-今新疆金风科技股份有限公司职工代表监事
姓名
肖红
职务
财务部经理
任期起
2019-06-21
任期止
2022-06-20
出生年份
1966
性别
女
最高学历
本科
毕业院校
职称和所得证书
政治面貌
不详
工作经历
肖红,女,汉族,籍贯湖南,生于1966年10月,本科学历,现任新疆风能有限责任公司财务总监。工作经历:1986年12月至1987年12月新疆机电工业设计所出纳1988年1月至1999年9月新疆机电设计院主管会计工作1999年9月至2001年12月新疆风能研究所任主管会计2002年1月至2005年2月新疆风能公司任主管会计2005年3月至2013年4月新疆风能有限责任公司任财务部经理2013年5月至今新疆风能有限责任公司任财务总监
姓名
冀田
职务
财务部部长
任期起
2019-06-21
任期止
2022-06-20
出生年份
1971
性别
女
最高学历
硕士
毕业院校
职称和所得证书
政治面貌
不详
工作经历
冀田,女,生于1971年,硕士学历,现任新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表兼职工监事。
工作经历:
2000年7月-2002年5月乌鲁木齐市工商行政管理局水区分局
2002年5月-2004年7月新疆德康资产评估事务所主任评估师
2004年7月-2006年2月新疆金风科技股份有限公司投资发展部
2006年2月至今新疆金风科技股份有限公司董事会秘书办公室,自2008年3月起任公司证券事务代表,2012年至今,先后任公司董秘办副主任、主任
2016年6月至今新疆金风科技股份有限公司职工代表监事